Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Loreta Grekauskiene | 20.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Aksel Braasch | 22.06.2020 | 20.10.2021 | direktør |
Andreas Hense | 01.07.2017 | 30.09.2021 | direktør |
Hartmut Albers | 13.06.2016 | 07.05.2019 | direktør |
Wolf Sebastian Hille | 21.01.2014 | 27.04.2016 | direktør |
Tommy Trip | 27.05.2013 | 01.03.2018 | direktør |
Oliver Albert Markert | 22.11.2012 | 21.01.2014 | direktør |
Sönke Gerhard Herting | 31.07.2009 | 22.11.2012 | direktør |
Gerd Josef Kissner | 13.11.2008 | 27.05.2013 | direktør |
Bernd Edmund Mehlschau | 29.11.2001 | 31.07.2009 | direktør |
Maria Dorothea Kock | 01.02.1979 | 12.11.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Diane Emmanuelle Anne Coliche | 17.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Philippe Relland-Bernard | 22.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Marius Svidinskas | 30.06.2021 | formand |
Loreta Grekauskiene | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jean-Urbain Pierre Hubau | 22.10.2021 | 17.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dainius Brandisauskas | 30.06.2021 | 22.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Marius Svidinskas | 30.04.2020 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hartmut Albers | 07.05.2019 | 30.06.2021 | formand |
Edit Pljakic | 07.05.2019 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christopher Matalou | 07.05.2019 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hartmut Albers | 31.12.2016 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Robert Nürnberger | 14.04.2015 | 07.05.2019 | formand |
Robert Nürnberger | 14.04.2015 | 10.08.2015 | formand |
Magnus Wernher Höfer | 14.04.2015 | 31.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Wernher Höfer | 01.06.2014 | 13.04.2015 | formand |
Oliver Albert Markert | 27.05.2013 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Harald Hugo Allig | 12.11.2008 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helmut Aloys Lanfermann | 12.11.2008 | 01.06.2014 | formand |
Gerd Josef Kissner | 12.11.2008 | 27.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Eddau Kock | 04.11.2008 | 12.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bernd Edmund Mehlschau | 01.02.2000 | 14.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Niels Eddau Kock | 01.02.1979 | 12.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Maria Dorothea Kock | 01.02.1979 | 12.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bo Ascanius | 01.02.1979 | 04.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Gert Brogaard | 01.02.1979 | 05.10.1995 | bestyrelsesmedlem |