Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rune Klarskov | 28.11.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rune Klarskov | 01.03.1979 | 17.02.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rolf Klarskov | 22.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Jørgensen | 22.11.2023 | formand |
Rune Klarskov | 12.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Passer | 06.11.2018 | 22.11.2023 | formand |
Rolf Klarskov | 25.02.2009 | 06.11.2018 | formand |
Johnny Jørgensen | 12.12.2008 | 21.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Andersen | 28.11.1997 | 12.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lise Christiansen | 28.11.1997 | 12.12.2008 | formand |
Rune Klarskov | 01.03.1979 | 17.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Esther Marie Andersen | 01.03.1979 | 17.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Andersen | 01.03.1979 | 17.02.1995 | bestyrelsesmedlem |