Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bibranche |
Den 2013-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 20, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-03 fjernes Navne: HOUSE OF PR-INFO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-03 fjernes Bestyrelse: John Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-03 fjernes Direktion: John Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Navne: HOUSE OF PR-INFO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-03 fjernes Navne: J. P. TRYKSERVICE KØGE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Vedtægter: 2007-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-04-30 fjernes Bibranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af kontorartikler af papir og pap (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2007-04-30 fjernes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 tilføjes Bestyrelse: Hanne Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Bestyrelse: Jess Bøge Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Direktion: Jess Bøge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-29 tilføjes Bestyrelse: Mette Nissen Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-29 fjernes Bestyrelse: Ole Bendix (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af kontorartikler af papir og pap (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af skrivepapir (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-10 fjernes Bestyrelse: Carsten Brix (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-17 fjernes Revisor: Poul Bertram Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 20, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-27 tilføjes Bestyrelse: Carsten Brix (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-27 tilføjes Bibranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-27 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-27 tilføjes Bibranche: Fremstilling af skrivepapir (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-27 tilføjes Direktion: Jess Bøge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-27 tilføjes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-27 tilføjes Navne: J. P. TRYKSERVICE KØGE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-27 tilføjes Revisor: Poul Bertram Jensen, REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)