Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Vedtægter: 2012-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Revisor: RIDDERGADE 3, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2012-08-15)
Den 2012-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 2, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Revisor: RIDDERGADE 3, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 fjernes Revisor: Walter Knud Strøh Frydland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 2, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-13 tilføjes Direktion: Jørgen Corty Spetzler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1979-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-13 tilføjes Legale ejere: Jørgen Corty Spetzler (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1979-08-13 tilføjes Navne: SPETZLER URE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-13 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Corty Spetzler (offentliggjort 2017-10-18)
Den 1979-08-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-13 tilføjes Revisor: Walter Knud Strøh Frydland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)