Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Navne | Årsbeskæftigelse |
Den 2023-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mogens Gade 35, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 11, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: milockon@gmail.com (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 fjernes Kontaktoplysninger: jypa2006@gmail.com (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 11, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Mogens Gade 35, 1. 2., 8800 Viborg (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-12-31 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-12-30 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: jypa2006@gmail.com (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-12-31 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2008-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2008-01-12 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-13 tilføjes Navne: EJERFORENINGEN ALADDIN (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2008-01-12 fjernes Navne: EJERFORENINGEN ALADDIN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2008-01-12 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1979-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mogens Gade 35, 1. 2., 8800 Viborg (offentliggjort 2022-10-26)
Den 1979-05-30 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-30 tilføjes Navne: EJERFORENINGEN ALADDIN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)