Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Virksomhedsform | ||||
Navne |
Den 2021-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 5., 1304 København K (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 25, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@wzn.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 fjernes Kontaktoplysninger: ejdadm@valdal.com (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 25, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: ejdadm@valdal.com (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-08-07 fjernes Kontaktoplysninger: bk@valdallaw.dk (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: bk@valdallaw.dk (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2007-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-11-28 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2005-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 30, 3., 1302 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2003-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 30, 3., 1302 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2003-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Mølle Vej 3, 2300 København S (offentliggjort 2003-03-25)
Den 1979-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Mølle Vej 3, 2300 København S (offentliggjort 2003-03-25)
Den 1979-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-01-01 tilføjes Navne: E/F ORDRUPVEJ 132 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)