Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Pedersen(virk.: 22) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Christian Jesper Andersen(virk.: 10) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Christian Lauritzen(virk.: 20) | 10,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 50,00 % |
Ben Beilin(virk.: 23) | 26,09 % | 26,09 % | 34,78 % | 69,57 % |
Karsten Andersen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 8,33 % |
Flemming Erik Petersen(virk.: 66) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Vaabengaard Madsen(virk.: 38) | 0 % | 8,70 % | 8,70 % | 21,74 % |
Pct. | 6,28 % | 8,54 % | 9,58 % | 20,56 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ben Beilin | ||
Erik Pedersen | 10.04.2000 | Platanvej 28, 1810 Frederiksberg C |
Lars Vaabengaard Madsen | 01.01.2007 | Fuglevej 28, 4623 Lille Skensved |
Flemming Erik Petersen | 01.01.2007 | Munkerisparken 8, 3460 Birkerød |
Karsten Andersen | 26.06.2015 | Jeppe Aakjærs Vænge 6, 5210 Odense NV |
Christian Lauritzen | 09.04.2021 | Rungsted Strandvej 213A, 2960 Rungsted Kyst |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ERNST HOLDING ApS | 34899126 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GULLITS HOLDING ApS | 33056346 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 31.12.1992 (1870 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
EMENTOR FIELD SERVICE A/S | 25511484 |
EMENTOR KABLING A/S | 29174199 |
EMENTOR KOMMUNIKATION A/S | 29174199 |
EM Entreprise | 42534846 |
EM Entreprise ApS | 39903970 |
Emerald Garden Invest ApS | 40756922 |
EMERCOS ApS | 27718299 |
EME rengøring | 41935758 |
EMERGE A/S | 33971419 |
Emerge Holdings ApS | 40165959 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Pedersen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 |
Hans Christian Jesper Andersen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Christian Lauritzen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
Ben Beilin(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
Karsten Andersen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Flemming Erik Petersen(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 28 | 18 | 2 |
Lars Vaabengaard Madsen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 29 % | 0 % | 0 % | 42 % | 25 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Pedersen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 1 | 17 |
Hans Christian Jesper Andersen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 6 | 1 | 0 |
Christian Lauritzen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 17 | 0 | 7 |
Ben Beilin(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 18 | 0 | 3 |
Karsten Andersen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 4 | 0 | 2 |
Flemming Erik Petersen(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 66 |
Lars Vaabengaard Madsen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 21 | 0 | 30 |
Sum | 49 | 69 | 2 | 125 |
Pct. | 20 % | 28 % | 1 % | 51 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |