Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse |
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fluebæksvej 11, 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fluebæksvej 11, 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fluebæksvej 11, 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 3, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: bit_7@HOTMAIL.COM (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-26 fjernes Kontaktoplysninger: JANUSDYG@HOTMAIL.COM (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 3, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Hansensvej 9, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: JANUSDYG@HOTMAIL.COM (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-05-10 fjernes Kontaktoplysninger: LUCAS_CHRISTINA@HOTMAIL.COM (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Hansensvej 9, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Hansensvej 9, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Hansensvej 9, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Havreholmsvej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: LUCAS_CHRISTINA@HOTMAIL.COM (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2020-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: havreholm@adr.dk (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Navne: 3. Valdemar Sejr Gruppe (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-27 fjernes Navne: VALDEMAR SEJR FÆLLESGRUPPEN (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 fjernes Hovedbranche: Fritids- og ungdomsklubber (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2013-09-21 tilføjes Hovedbranche: Fritids- og ungdomsklubber (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2013-09-20 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: havreholm@adr.dk (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havreholmsvej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Havreholmsvej 21, 4100 Ringsted (offentliggjort 2004-04-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Friluftsorganisationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havreholmsvej 21, 4100 Ringsted (offentliggjort 2004-04-29)
Den 2004-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 8, st. tv., 4100 Ringsted (offentliggjort 2004-04-29)
Den 2003-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 8, st. tv., 4100 Ringsted (offentliggjort 2004-04-29)
Den 2003-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 8, 4100 Ringsted (offentliggjort 2003-04-15)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1978-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 8, 4100 Ringsted (offentliggjort 2003-04-15)
Den 1978-12-15 tilføjes Hovedbranche: Friluftsorganisationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-15 tilføjes Navne: VALDEMAR SEJR FÆLLESGRUPPEN (offentliggjort 2020-09-28)
Den 1978-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2017-11-15)