Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2022-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 125, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 125, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 125, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 125, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 125, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2017-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 125, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2010-05-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-05-16)
Den 2010-05-20 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 1980-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 125, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-03-27)
Den 1980-07-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-01 tilføjes Interessenter: Erik Kjærgaard Nielsen, Anne Marie Nielsen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1980-07-01 tilføjes Navne: ERIK KJÆRGAARD NIELSEN/ANNE MARIE Y NIELSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Kjærgaard Nielsen, Anne Marie Nielsen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1980-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)