Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-01-02 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-01-01 fjernes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensvej 15, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2014-01-01 tilføjes Interessenter: Erik Moritz Hansen (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: emh@carringtonfarms.co.uk (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2014-01-01 tilføjes Navne: Landmand Erik Moritz Hansen (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 151, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2007-02-01)
Den 2007-12-31 fjernes Interessenter: Erik Moritz Hansen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2007-12-31 fjernes Navne: Godsejer Erik Moritz Hansen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 151, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 151, 5450 Otterup (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-06-30 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2007-02-01)
Den 2006-06-29 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Bibranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 151, 5450 Otterup (offentliggjort 2006-10-17)
Den 1999-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 151, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-02 tilføjes Navne: Godsejer Erik Moritz Hansen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-01 fjernes Navne: PROPRIETÆR ERIK MORITZ HANSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1978-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 151, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-10-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-10-01 tilføjes Interessenter: Erik Moritz Hansen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1978-10-01 tilføjes Navne: PROPRIETÆR ERIK MORITZ HANSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)