Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttehusgade 26-28, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-05 fjernes Navne: P.A. ANDERSEN & SØNNER, BAGERI & KONDITORI ApS V/ADVOKAT OLE EGSGAARD (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 fjernes Bestyrelse: Kristian Egstrand Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 fjernes Direktion: Peter Alfred Egstrand Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1994-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 739.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bagerivirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder konditori samt handel i øvrigt, herunder med fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-12 tilføjes Navne: P.A. ANDERSEN & SØNNER, BAGERI & KONDITORI ApS V/ADVOKAT OLE EGSGAARD (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-11 fjernes Navne: P.A. ANDERSEN & SØNNER BAGERI OG KONDITORI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-12 tilføjes Vedtægter: 1994-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 289.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttehusgade 26-28, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-01-22 tilføjes Bestyrelse: Kristian Egstrand Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Direktion: Peter Alfred Egstrand Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Navne: P.A. ANDERSEN & SØNNER BAGERI OG KONDITORI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)