Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-04-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-04-26 fjernes Bestyrelse: Birthe Holbech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-04-26 fjernes Direktion: Erik Holbech (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Vedtægter: 2024-03-27 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-02-12 tilføjes Vedtægter: 2024-02-12 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje, udlejning af ejendomme, samt rådgivende ingeniørvirksomhed (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-04 tilføjes Vedtægter: 2021-02-04 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-02-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Stadionvej 50, 9240 Nibe (offentliggjort 2012-03-24)
Den 2012-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Staunvej 99, 9240 Nibe (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2010-12-30 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-02-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-15 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staunvej 99, 9240 Nibe (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Staunvej 99, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2006-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2006-01-25 tilføjes Vedtægter: 2006-01-25 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: dge@dge.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-02-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Holbech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2004-02-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Holbech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-03 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 fjernes Revisor: FBA 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: dge@dge.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 1995-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-12 fjernes Revisor: RPS 317 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-10 tilføjes Navne: ERIK HOLBECH A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-09 fjernes Navne: ERIK HOLBECH M.A.I. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Legale ejere: Birthe Holbech (offentliggjort 2017-12-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Reelle ejere: Birthe Holbech (offentliggjort 2017-12-22)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staunvej 99, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Holbech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1978-06-21 tilføjes Direktion: Erik Holbech (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 1978-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-21 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-21 tilføjes Navne: ERIK HOLBECH M.A.I. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1978-06-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-21 tilføjes Revisor: RPS 317 A/S, FBA 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-06)