Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Warming Rasmussen | 03.10.2005 | 21.11.2006 | direktion |
Ejvind Riis Frederiksen | 27.10.1978 | 03.10.2005 | direktion |
Birte Frederiksen | 27.10.1978 | 14.12.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Bjarne Nielsen | 03.10.2005 | 21.11.2006 | bestyrelse |
Michael Vilhelm Nielsen | 03.10.2005 | 21.11.2006 | bestyrelse |
Per Warming Rasmussen | 03.10.2005 | 21.11.2006 | bestyrelse |
Henrik Schrøder | 03.10.2005 | 21.11.2006 | formand |
Gitte Kjølby | 27.10.1978 | 03.10.2005 | bestyrelse |
Birte Frederiksen | 27.10.1978 | 03.10.2005 | bestyrelse |
Ejvind Riis Frederiksen | 27.10.1978 | 03.10.2005 | bestyrelse |
Ester Margrete Jensen Møller | 27.10.1978 | 09.11.1992 | bestyrelse |