Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lena Edlund | 01.10.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Walther Franz Heger | 24.05.2018 | 30.09.2024 | adm. dir |
Vibeke Gram Oxholm | 13.02.2014 | 13.07.2016 | direktør |
Alexander Ola | 03.01.2012 | 24.05.2018 | adm. dir |
Gregers Brock | 06.02.2003 | 03.01.2012 | adm. dir |
Bjarne Hofmann | 22.02.1979 | 06.02.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lena Edlund | 01.10.2024 | bestyrelsesmedlem |
Eva Elisabeth Bromels Callmar | 01.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Gram Oxholm | 13.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Söhneke Hees | 22.01.2021 | 31.03.2023 | formand |
Walther Franz Heger | 24.05.2018 | 30.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Ola | 24.05.2018 | 22.01.2021 | formand |
Alexander Ola | 24.05.2018 | 24.05.2018 | formand |
Walther Franz Heger | 13.07.2016 | 23.05.2018 | formand |
Klaus Leinmüller | 31.07.2013 | 13.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Walther Franz Heger | 07.05.2013 | 12.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Ola | 03.01.2012 | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Herbert Alois Schaden | 03.01.2012 | 13.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Spitzenpfeil | 03.01.2012 | 13.07.2016 | formand |
Herbert Walter Friedrich Kupferschmid | 03.01.2012 | 31.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Pedersen | 05.10.1999 | 03.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Axel Kierkegaard | 22.02.1979 | 03.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Gregers Brock | 22.02.1979 | 03.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Brock | 22.02.1979 | 03.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gustav Brock | 22.02.1979 | 05.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Hofmann | 22.02.1979 | 05.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Oda Brock | 22.02.1979 | 05.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Poul Jarding | 22.02.1979 | 15.06.1989 | bestyrelsesmedlem |