Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Wenshøj | 26.11.2002 | 16.09.2005 | direktion |
Knud Svendsen | 23.10.2001 | 26.11.2002 | direktør |
Palle Tveen Poulsen | 18.10.1995 | 23.10.2001 | direktion |
Søren Preben Bornerup | 18.10.1995 | 27.01.1999 | direktion |
Knud Erik Hansen | 01.10.1993 | 18.10.1995 | direktion |
Knud Daniel Sørensen | 28.08.1978 | 30.09.1993 | direktion |
Palle Tveen Poulsen | 28.08.1978 | 28.02.1993 | direktion |
Knud Bernhard Grage | 28.08.1978 | 17.12.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Clausen | 26.11.2002 | 16.09.2005 | bestyrelse |
Jørgen Wenshøj | 26.11.2002 | 16.09.2005 | bestyrelse |
Steen Weirsøe | 26.11.2002 | 16.09.2005 | formand |
Ole Mikael Jensen | 21.06.2002 | 26.11.2002 | bestyrelse |
Preben Thomasen | 31.08.1999 | 21.06.2002 | bestyrelse |
Peer Immanuel Johan Voigt | 31.08.1999 | 26.03.2001 | formand |
Finn Sehested | 31.08.1999 | 13.03.2000 | formand |
Egil Christensen | 20.02.1998 | 31.08.1999 | bestyrelse |
Poul Tørngren Christiansen | 26.02.1993 | 31.08.1999 | bestyrelse |
Carsten Fode | 12.03.1992 | 31.08.1999 | bestyrelse |
Søren Preben Bornerup | 28.08.1978 | 31.08.1999 | bestyrelse |
Hans Jørgen Nielsen | 28.08.1978 | 20.02.1998 | bestyrelse |
Knud Bernhard Grage | 28.08.1978 | 26.02.1993 | bestyrelse |
Jørgen Halvdan Nørgaard | 28.08.1978 | 12.03.1992 | bestyrelse |
Ole Olsen | 28.08.1978 | 30.04.1990 | bestyrelse |