Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Britta Vittrup Nielsen | 26.02.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Nielsen | 07.08.1978 | 26.02.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martha Buch | 26.02.2013 | 18.09.2019 | bestyrelse |
Lars Erik Hesselberg Buch | 28.08.1999 | 23.10.2019 | bestyrelse |
Britta Vittrup Nielsen | 28.12.1996 | 23.10.2019 | bestyrelse |
Henning Nielsen | 28.12.1996 | 26.02.2013 | bestyrelse |
Peter Riishøj Hansen | 28.12.1996 | 07.08.2009 | bestyrelse |