Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Finn Ove Pedersen | 02.09.1998 | 05.05.2013 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Edderup Autoophug ApS (CVR 34351910) | NORMAL | 05.12.2013 | 13.12.2018 | 100,00% | 100,00% |