Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kristian Palle Bjerre | 31.08.1978 | 23.06.2011 | direktion |
Jan Bo Friis Andreassen | 31.08.1978 | 28.06.1995 | direktion |
Børge Jensen | 31.08.1978 | 18.10.1990 | direktion |
Henning Konrad Morel | 31.08.1978 | 18.10.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Østergård Engbæk | 19.04.2010 | 23.06.2011 | bestyrelse |
Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen | 19.04.2010 | 23.06.2011 | formand |
Søren Lindstrøm Knudsen | 19.03.2007 | 23.06.2011 | bestyrelse |
Erik Thiesen | 30.01.2001 | 07.04.2008 | formand |
Michael Gullits Rasmussen | 12.09.2000 | 19.03.2007 | bestyrelse |
Niels Kristian Palle Bjerre | 31.08.1978 | 23.06.2011 | bestyrelse |
Jens Marius Trentemøller | 31.08.1978 | 23.06.2011 | bestyrelse |
Jan Bo Friis Andreassen | 31.08.1978 | 23.06.2011 | bestyrelse |
Ole Andersson | 31.08.1978 | 19.04.2010 | bestyrelse |
Svend Kongshøj Marcussen | 31.08.1978 | 12.09.2000 | bestyrelse |
Gunner Carl Hauge Vest | 31.08.1978 | 28.06.1995 | bestyrelse |
Johannes Larsen | 31.08.1978 | 22.08.1994 | bestyrelse |
Børge Jensen | 31.08.1978 | 18.10.1990 | bestyrelse |
Henning Konrad Morel | 31.08.1978 | 18.10.1990 | bestyrelse |
Ole Pedersen | 31.08.1978 | 18.10.1990 | bestyrelse |
Ib Hans Andersen | 31.08.1978 | 05.10.1988 | bestyrelse |