Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Werner Brunckhorst | 07.03.1978 | 14.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Michael Brunckhorst | 06.06.2023 | 04.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Palludan Rysgaard | 05.12.2006 | 10.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Valdemar Halken | 01.01.1999 | 14.07.2003 | bestyrelsesmedlem |
Nils Henrik Christian Zenith Andersen | 23.05.1995 | 05.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Annalisa Lundberg Brunckhorst | 07.03.1978 | 04.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Leif Werner Brunckhorst | 07.03.1978 | 14.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lynge Nielsen | 07.03.1978 | 05.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Carl Johan Mortensen | 07.03.1978 | 21.12.1987 | bestyrelsesmedlem |