Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 3., 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-09 fjernes Navne: HVASSAFALL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-12-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-08 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-08 fjernes Bibranche: Servicestationer med kiosksalg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-08-04 fjernes Direktion: Paul Mathiasen Leth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 tilføjes Navne: HVASSAFALL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-24 fjernes Navne: SKAGEN MOTOR COMPAGNI ApS AF 1981 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-24 fjernes Direktion: Børge Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-24 fjernes Revisor: Jens Rasmus Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering, at yde udlån samt stille garanti, samt at drive administration og udlejning, i såvel eget selskab samt i beslægtede virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Vedtægter: 1992-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 3., 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-03-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-03-01 tilføjes Bibranche: Servicestationer med kiosksalg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-03-01 tilføjes Direktion: Børge Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-03-01 tilføjes Navne: SKAGEN MOTOR COMPAGNI ApS AF 1981 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1978-03-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-01 tilføjes Revisor: Jens Rasmus Laursen, Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)