Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-05-10 fjernes Navne: SNORRASON & JUUL-HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Plads 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Direktion: Jens Juul-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Revisor: Mogens Stern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, byggeri og holding virksomhed samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Vedtægter: 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Plads 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Direktion: Jens Juul-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Navne: SNORRASON & JUUL-HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Revisor: Mogens Stern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)