Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-10-07 fjernes Navne: MIDTJYSK INVESTERINGS- OG FINANCIERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsbrødregade 1, ST., 6760 Ribe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 fjernes Bestyrelse: Bent Jørgensen Bøg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 fjernes Direktion: Bent Jørgensen Bøg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Sylvestersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Bestyrelse: Kristen Uffe Skalborg Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og financiering af enhver art af egne eller lånte midler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-19 fjernes Direktion: Jens Juul-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-19 fjernes Revisor: REVISION VEST, Statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-08 fjernes Direktion: Bent Jørgensen Bøg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-12 fjernes Direktion: Hans Michael Thorhauge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsbrødregade 1, ST., 6760 Ribe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Bestyrelse: Kristen Uffe Skalborg Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Direktion: Hans Michael Thorhauge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Navne: MIDTJYSK INVESTERINGS- OG FINANCIERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Revisor: REVISION VEST, Statsaut. revisorer, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)