Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Ulrik Barsøe | 10.12.1977 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Dinsen | 10.12.1977 | 19.10.1988 | direktion |
Ulla Barsøe | 10.12.1977 | 09.03.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulla Barsøe | 10.12.1977 | 12.02.1988 | bestyrelse |
Poul Dinsen | 10.12.1977 | 12.02.1988 | bestyrelse |
Bent Ulrik Barsøe | 10.12.1977 | 12.02.1988 | bestyrelse |