Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 145, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-19 fjernes Navne: BRØNSHØJ VINDUESCENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Revisor: 2 R REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-12 fjernes Direktion: Henning Hans Edelbo Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og håndværksvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Vedtægter: 1996-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-12 tilføjes Revisor: 2 R REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-04 fjernes Revisor: Leif Gundelach Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Revisor: JP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 145, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-03-10 tilføjes Direktion: Henning Hans Edelbo Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-03-10 tilføjes Navne: BRØNSHØJ VINDUESCENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-03-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-10 tilføjes Revisor: JP INVEST ApS, Leif Gundelach Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)