Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-02-01 fjernes Navne: EJENDOMSFIRMA FLEMMING AAGAARD, ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofiegade 2, 1418 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 fjernes Revisor: Claus Hrouda-Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-08 fjernes Direktion: Flemming Harald Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virkomhed indenfor: køb og salg af fast ejendom samt værdipapirer Forvaltning af fast ejendom og værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-02 tilføjes Vedtægter: 1978-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiegade 2, 1418 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Direktion: Flemming Harald Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Navne: EJENDOMSFIRMA FLEMMING AAGAARD, ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Revisor: Claus Hrouda-Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)