Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Lau Loft Thorstensen | 11.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Loft Thorstensen | 08.12.2009 | 01.07.2018 | direktør |
Lars Thorstensen | 01.01.1978 | 08.12.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Møller Christensen | 23.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Lau Loft Thorstensen | 23.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Moltke Nygaard | 23.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Andersen | 23.12.2020 | 09.03.2022 | bestyrelsesmedlem |