Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-08-28 fjernes Navne: JENS LETH PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skalhuse 6, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Bestyrelse: Karl Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Direktion: Jens Christian Leth Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-28 tilføjes Navne: JENS LETH PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-27 fjernes Navne: BIOTEKNISK LABORATORIUM, NIBE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-27 tilføjes Vedtægter: 1987-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalhuse 6, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-15 tilføjes Bestyrelse: Karl Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-15 tilføjes Direktion: Jens Christian Leth Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-15 tilføjes Navne: BIOTEKNISK LABORATORIUM, NIBE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-15 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)