Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2016-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 16-18, 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Binavne: VOGNMANDSFIRMAET HANS B. JAKOBSEN A/S, CHRISTIAN TOFTENG A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Legale ejere: EMIL HANSEN A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Navne: GVVUR Invest A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-05-02 tilføjes Navne: GVVUR Invest A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-05-01 fjernes Navne: HBJ TRANSPORT A/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-05-02 tilføjes Vedtægter: 2016-05-02 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-02 fjernes Bestyrelse: Per Mosegaard Mouritsen (formand) (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-02 fjernes Direktion: Lars Mosegaard Mouritsen (direktion) (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og transport samt anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2015-02-24 tilføjes Vedtægter: 2015-02-24 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2015-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 16-18, 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskær 15, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskær 15, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 18, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-19 tilføjes Navne: HBJ TRANSPORT A/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2015-02-18 fjernes Navne: VOGNMANDSFIRMAET HANS B. JAKOBSEN A/S (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-19 fjernes Binavne: HBJ TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Bestyrelse: Per Mosegaard Mouritsen (formand) (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2015-02-17 fjernes Bestyrelse: Jette Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 fjernes Bestyrelse: Hans Børge Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Direktion: Lars Mosegaard Mouritsen (direktion) (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2015-02-17 fjernes Direktion: Jette Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Direktion: Jette Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 fjernes Direktion: Hans Børge Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Legale ejere: EMIL HANSEN A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-02-17 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-02-17 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-30 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: Niels-Erik Gottlieb (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-30 fjernes Bestyrelse: Børge Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1996-02-02 tilføjes Bestyrelse: Henning Miilmann Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1990-03-14 fjernes Revisor: Per Godvin Berning (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1978-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 18, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1978-01-02 tilføjes Bestyrelse: Børge Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1978-01-02 tilføjes Binavne: HBJ TRANSPORT A/S, VOGNMANDSFIRMAET HANS B. JAKOBSEN A/S, CHRISTIAN TOFTENG A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1978-01-02 tilføjes Direktion: Hans Børge Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1978-01-02 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-01-02 tilføjes Navne: VOGNMANDSFIRMAET HANS B. JAKOBSEN A/S (offentliggjort 2015-02-19)
Den 1978-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1978-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1978-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1978-01-02 tilføjes Revisor: Per Godvin Berning, Niels-Erik Gottlieb (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1978-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1978-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-02)