Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodshøj 16, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 fjernes Direktion: Niels Henrik Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 fjernes Navne: ApS AF 1/1 2009 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Navne: ApS AF 1/1 2009 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen eller af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Vedtægter: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Navne: ENVICARE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodshøj 16, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodshøj 16, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-02 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-03 tilføjes Direktion: Poul Degn Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 tilføjes Navne: ENVICARE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-14 fjernes Navne: REFA LUTAVA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-14 fjernes Direktion: Bo Visby Carlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Revisor: Tommy Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-29 tilføjes Navne: REFA LUTAVA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-28 fjernes Navne: KAJ JØRGENSEN, CATERING, ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-28 fjernes Direktion: Kaj Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 fjernes Revisor: Finn Korgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodshøj 16, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-20 tilføjes Direktion: Kaj Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-20 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-20 tilføjes Navne: KAJ JØRGENSEN, CATERING, ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-20 tilføjes Revisor: Finn Korgaard, Tommy Hansen, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)