Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Leopold Damms Alle 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 fjernes Bestyrelse: Jan Tornfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Direktion: Odd Lyder Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 fjernes Navne: AKTIESELSKABET PMD AF 8.10.09 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med specielt fokus på rekruttering og Human Resources Management. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET PMD AF 8.10.09 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-07 fjernes Navne: PROMANDO A/S (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2009-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Vedtægter: 2009-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 fjernes Binavne: PROMANDO REKRUTTERING A/S, PROMANDO INTERNATIONAL A/S, PROMANDO EXECUTIVE SEARCH A/S, PROMANDO CONSULTING A/S, MATCHMAKER A/S, I-CONSULT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-29 tilføjes Navne: PROMANDO A/S (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-08-28 fjernes Navne: MATCHMAKER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-08-29 fjernes Binavne: MATCHMAKER REKRUTTERING A/S, MATCHMAKER PUBLIC A/S, MATCHMAKER EXECUTIVE A/S, MATCHMAKER CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-11 tilføjes Bestyrelse: David Christian Bjarnholt Frølich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Norsk Hoffmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Norsk Hoffmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Bestyrelse: Caroline Hjort Kasten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-02 tilføjes Bestyrelse: Caroline Hjort Kasten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-02 fjernes Bestyrelse: Charlotte Østberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leopold Damms Alle 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 20, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Direktion: Jan Tornfeldt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-09 tilføjes Direktion: Odd Lyder Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Østberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Bestyrelse: Niels Baht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 555.556,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-11 fjernes Binavne: MATCHMAKER VIKARSERVICE A/S, MATCHMAKER PERSONALEREKRUTTERING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-07 fjernes Revisor: KONSULENTAKTIESELSKABET BOLDING CHRISTENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-13 fjernes Bestyrelse: Claus Gundelach Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Gundelach Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Bestyrelse: Hans Jakob Skadegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-17 tilføjes Binavne: MATCHMAKER VIKARSERVICE A/S, MATCHMAKER PERSONALEREKRUTTERING A/S, MATCHMAKER REKRUTTERING A/S, MATCHMAKER PUBLIC A/S, MATCHMAKER EXECUTIVE A/S, MATCHMAKER CONSULTING A/S, PROMANDO REKRUTTERING A/S, PROMANDO INTERNATIONAL A/S, PROMANDO EXECUTIVE SEARCH A/S, PROMANDO CONSULTING A/S, MATCHMAKER A/S, I-CONSULT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-18 tilføjes Bestyrelse: Dan Terkildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-18 fjernes Binavne: MATCHMAKER VIKARSERVICE ApS, MATCHMAKER PERSONALEREKRUTTERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-29 tilføjes Navne: MATCHMAKER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-28 fjernes Navne: BJØRN THORSEN BIOKEMI INDUSTRISERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-28 fjernes Bestyrelse: Claus Gundelach Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 fjernes Binavne: BJØRN THORSEN PACKING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 fjernes Direktion: Hans Jakob Skadegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-24 fjernes Revisor: ASX 10947 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-10 fjernes Bestyrelse: Mogens Schmidt Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-10 fjernes Direktion: Mogens Schmidt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 fjernes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 fjernes Revisor: I DAG, HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 20, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-02-16 tilføjes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-16 tilføjes Binavne: BJØRN THORSEN PACKING ApS, MATCHMAKER VIKARSERVICE ApS, MATCHMAKER PERSONALEREKRUTTERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-16 tilføjes Direktion: Mogens Schmidt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-16 tilføjes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-02-16 tilføjes Navne: BJØRN THORSEN BIOKEMI INDUSTRISERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1978-02-16 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-16 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-16 tilføjes Revisor: I DAG, HERLEV ApS, ASX 10947 A/S, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S, KONSULENTAKTIESELSKABET BOLDING CHRISTENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)