Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 8, 2200 København N (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-12-11 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af stænger ved koldtrækning (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Navne: MOENS ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stænger ved koldtrækning (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Koldtrækning af jern og stål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2000-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Revisor: Jørgen Anker Nielsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1999-11-26 tilføjes Revisor: Jørgen Anker Nielsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1999-11-26 fjernes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-25 fjernes Direktion: Mogens Danborg (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1996-07-16 tilføjes Navne: MOENS ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1996-07-15 fjernes Navne: REVISIONEN, ApS AF 30/12 1983 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1996-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1996-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration af anlægsaktiver (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1996-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1996-06-27 tilføjes Vedtægter: 1996-06-27 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 8, 2200 København N (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1977-12-11 tilføjes Direktion: Mogens Danborg (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1977-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1977-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-12-11 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1977-12-11 tilføjes Hovedbranche: Koldtrækning af jern og stål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-11 tilføjes Navne: REVISIONEN, ApS AF 30/12 1983 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1977-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1977-12-11 tilføjes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1977-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)