Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Lunderød Tøgersen | 28.05.2001 | 11.07.2005 | direktion |
Nils Göran Lindblad | 08.02.1999 | 28.05.2001 | direktion |
Leif Kamstrup | 22.05.1998 | 08.02.1999 | direktion |
Lars Blyverket | 22.05.1998 | 09.10.1998 | direktion |
Paul Bank | 15.03.1978 | 22.05.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Kamstrup | 28.05.2001 | 11.07.2005 | bestyrelse |
Torben Holst Mærsk | 25.05.2000 | 28.05.2001 | bestyrelse |
Jørgen Jepsen Bodum | 15.03.1978 | 11.07.2005 | bestyrelse |
Axel Kierkegaard | 15.03.1978 | 11.07.2005 | formand |
Leif Kamstrup | 15.03.1978 | 25.05.2000 | bestyrelse |
Jørn Qviste | 15.03.1978 | 19.05.1989 | bestyrelse |
Carl August Harry Knud Evald Larsen Ørnø | 15.03.1978 | 19.05.1989 | bestyrelse |
Paul Bank | 15.03.1978 | 19.05.1989 | bestyrelse |
Jørgen Jepsen Bodum | 15.03.1978 | 22.08.1988 | bestyrelse |
Carsten Jørgensen | 15.03.1978 | 22.08.1988 | bestyrelse |