Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1994-06-30 fjernes Navne: REPAFINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 4, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Bestyrelse: Leif Zhang Bentzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Direktion: Jens Erik Udsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Revisor: RBH-GRUPPEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Bestyrelse: Birgit Lone Udsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 tilføjes Navne: REPAFINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Navne: VVS VALBY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Bestyrelse: Hanne Kalmberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, finansierings- og investeringsvirksomhed samt i øvrigt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 tilføjes Vedtægter: 1991-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 fjernes Bestyrelse: Erik Udsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 4, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-04-05 tilføjes Bestyrelse: Erik Udsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-04-05 tilføjes Direktion: Jens Erik Udsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-04-05 tilføjes Navne: VVS VALBY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-04-05 tilføjes Revisor: RBH-GRUPPEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)