Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bettina Jakobsen | 25.01.2001 | 10.08.2005 | direktør |
Flemming Rønn | 21.03.1978 | 25.01.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bettina Jakobsen | 15.06.2000 | 10.08.2005 | bestyrelse |
Peter Rønn | 15.06.2000 | 10.08.2005 | bestyrelse |
Peter Christensen | 26.05.1998 | 10.08.2005 | formand |
Niels Madsen | 21.03.1978 | 23.06.2004 | bestyrelse |
Flemming Rønn | 21.03.1978 | 19.02.2003 | bestyrelse |
Johannes Georg Bødker | 21.03.1978 | 26.05.1998 | bestyrelse |