Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2008-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegyden 2, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 fjernes Navne: TG2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1981-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Revisor: Teddie Thulstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-16 fjernes Direktion: Ove Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegyden 2, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegyden 2, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forvalte dets formue (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Navne: TG2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-13 fjernes Navne: ONREVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Vedtægter: 2005-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Revisor: Karl Ole Sørrig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-03 tilføjes Navne: ONREVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-02 fjernes Navne: KASINO-KONTROL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-02 fjernes Bestyrelse: Kurt Rangstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Navne: KASINO-KONTROL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-02 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET SKØRPING AUTOHJÆLP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-02 fjernes Direktion: Svend Ove Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 fjernes Revisor: Ove Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1981-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegyden 2, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Rangstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Direktion: Svend Ove Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-01 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET SKØRPING AUTOHJÆLP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Revisor: Ove Nielsen, Karl Ole Sørrig, Teddie Thulstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)