Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-10-19 fjernes Navne: GLARMESTERFIRMAET NIELS ARNESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 135, 1123 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 fjernes Revisor: Sten Ellegaard Munkøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri inden for glarmesterfaget (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-29 tilføjes Vedtægter: 1979-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 135, 1123 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Navne: GLARMESTERFIRMAET NIELS ARNESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Revisor: Sten Ellegaard Munkøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)