Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jes Svend Nielsen(virk.: 15) | 6,67 % | 20,00 % | 20,00 % | 46,67 % |
Bent Kai Nielsen(virk.: 15) | 26,67 % | 26,67 % | 26,67 % | 33,33 % |
Maj Brit Nielsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pia Grethe Nielsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirsten Marie Nielsen(virk.: 4) | 75,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 75,00 % |
Torben Kusk Makholm(virk.: 28) | 0 % | 0 % | 0 % | 17,39 % |
Pct. | 11,77 % | 14,71 % | 14,71 % | 29,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Maj Brit Nielsen | ||
Pia Grethe Nielsen | 01.10.2013 | Ryesgade 27B, 2200 København N |
Jes Svend Nielsen | 22.06.2016 | Kai Nielsensvej 17, 5600 Faaborg |
Torben Kusk Makholm | 20.03.2018 | Dr. Priemes Vej 2, 1854 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CALIELNI HOLDING ApS | 30526767 | NORMAL | Engroshandel med kontormøbler (466500) |
FTI - IMEX ApS | 28717490 | NORMAL | Møbelforretninger (475910) |
Invlog ApS | 42839108 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
thai massage v/ chanphen chanchamruean | 36123737 | Aktiv | Andre personlige serviceydelser i.a.n. (960900) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 08.03.1989 (4306 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013 | 28849206 |
ANPARTSSELSKABET AF 5. FEBRUAR 1999 | 21805076 |
ANPARTSSELSKABET AF 5. JANUAR 2010 | 32668070 |
Anpartsselskabet af 5. oktober 2021 | 42735493 |
ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006 | 29844178 |
Anpartsselskabet af 5/9 2003 | 27352367 |
Anpartsselskabet af 6.9 2019 | 40793925 |
Anpartsselskabet af 6. maj 2010 | 32891802 |
ANPARTSSELSKABET AF 6/1-1940 | 11777384 |
Anpartsselskabet af 7-11-2018 | 40004025 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jes Svend Nielsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
Bent Kai Nielsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Maj Brit Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pia Grethe Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kirsten Marie Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Torben Kusk Makholm(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 12 % | 0 % | 0 % | 28 % | 46 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jes Svend Nielsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 9 | 3 | 0 |
Bent Kai Nielsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 6 | 1 | 5 |
Maj Brit Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pia Grethe Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kirsten Marie Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Torben Kusk Makholm(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 17 | 0 | 14 |
Sum | 46 | 32 | 9 | 19 |
Pct. | 43 % | 30 % | 8 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |