Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 90, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 27. SEPTEMBER 1977 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Bestyrelse: Leif Olesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Direktion: Hanne Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er reklamebureauvirksomhed, finansiering og investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-16 tilføjes Vedtægter: 1995-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 675.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 fjernes Direktion: Niels Agner Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 fjernes Direktion: Hans Erik Prehn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 90, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-27 tilføjes Bestyrelse: Leif Olesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-27 tilføjes Direktion: Hans Erik Prehn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-27 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 27. SEPTEMBER 1977 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)