Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Grethe Trollo | 08.08.1977 | 15.08.1995 | direktion |
Flemming Christian Trollo | 08.08.1977 | 19.07.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Grethe Trollo | 08.08.1977 | 15.08.1995 | bestyrelse |
Erik Korpela-Andersen | 08.08.1977 | 15.08.1995 | bestyrelse |
Jan Tøpholm | 08.08.1977 | 15.08.1995 | bestyrelse |
Bent Petersen | 08.08.1977 | 15.08.1995 | bestyrelse |
Benni Lennert Mikkelsen | 08.08.1977 | 20.09.1993 | bestyrelse |
Helmer Haskilde | 08.08.1977 | 19.07.1993 | bestyrelse |
Flemming Christian Trollo | 08.08.1977 | 19.07.1993 | bestyrelse |