Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Erik Krogh Jensen | 17.01.2011 | 04.04.2012 | direktion |
Bjarne Mayland Olsen | 03.10.1977 | 17.01.2011 | direktion |
Niels Nedergaard | 03.10.1977 | 08.10.1991 | direktion |
Hans Goran Birger Owesson | 03.10.1977 | 05.12.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Erik Krogh Jensen | 17.01.2011 | 04.04.2012 | bestyrelse |
Peter Lundmark Jensen | 17.01.2011 | 04.04.2012 | formand |
Ib Jensen | 17.01.2011 | 17.01.2011 | bestyrelse |
Bjarne Mayland Olsen | 03.10.1977 | 17.01.2011 | bestyrelse |
Connie Mechta Olsen | 03.10.1977 | 17.01.2011 | bestyrelse |
Stig Gøtzsche | 03.10.1977 | 15.01.2008 | bestyrelse |
Per Lohmann Rasmussen | 03.10.1977 | 30.10.2003 | bestyrelse |
Per Lohmann Rasmussen | 03.10.1977 | 31.03.1995 | bestyrelse |
Michael Alstrøm | 03.10.1977 | 20.10.1993 | bestyrelse |
Poul Bo Petersen | 03.10.1977 | 08.10.1991 | bestyrelse |
Niels Nedergaard | 03.10.1977 | 08.10.1991 | bestyrelse |
Henning Lygum | 03.10.1977 | 08.10.1991 | bestyrelse |
Hans Goran Birger Owesson | 03.10.1977 | 05.12.1990 | bestyrelse |
Ib Berg Nielsen | 03.10.1977 | 04.03.1988 | bestyrelse |
Verner Henriksen | 03.10.1977 | 04.03.1988 | bestyrelse |