Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Vagn Jensen | 02.12.1977 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aase Jørgensen | 02.12.1977 | 16.01.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Vejlsgaard | 18.08.2004 | formand |
Henrik Ypkendanz | 18.08.2004 | næstformand |
Poul Vagn Jensen | 02.12.1977 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Gotfred Damstrup | 10.10.2000 | 29.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Per Benny Beyer | 31.12.1997 | 18.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Frank | 02.12.1977 | 10.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Per Juul Hansen | 02.12.1977 | 03.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Hanna Katrine Nielsen | 02.12.1977 | 16.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Herluf Niels Bunken | 02.12.1977 | 16.01.1995 | bestyrelsesmedlem |