Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1994-08-24 fjernes Navne: K.O. SVENDSEN, IKAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 102-108, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Direktion: Knud Otto Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-21 fjernes Revisor: J. HØJMOSE KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-04 tilføjes Vedtægter: 1984-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 102-108, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Direktion: Knud Otto Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Navne: K.O. SVENDSEN, IKAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Revisor: J. HØJMOSE KRISTENSEN A/S, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)