Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bibranche | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasseris Bymidte 21, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasseris Bymidte 21, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2001-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aalborg City Invest A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET LUFTHAVNSVEJ ApS. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2011-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: PROJEKTSELSKABET LUFTHAVNSVEJ P/S. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2012-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: GALLERI BLOKHUS ApS. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2015-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: B10 INVEST A/S. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: R.C.A. HOLDING A/S, M. ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Andersen, Rikke Charlotte Nissen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 fjernes Reelle ejere: John Andersen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-30 fjernes Legale ejere: R.C.A. HOLDING A/S, M. ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-24 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-07-23 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasseris Bymidte 21, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2018-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-17 tilføjes Binavne: Royal Events A/S, Hasseris Gruppen A/S (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-16 tilføjes Navne: Investor Gruppen A/S (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-15 fjernes Navne: HASSERIS GRUPPEN A/S (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-16 tilføjes Vedtægter: 2017-08-16 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@kvalitetsboliger.dk (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: mail@hasseris-gruppen.dk (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-02 tilføjes Vedtægter: 2017-01-02 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-01-01 fjernes Binavne: PRINSES JULIANA A/S, NORDJYSK PROJEKTUDVIKLING A/S, NORDJYSK PROJEKTPARTNER A/S, NORDJYSK PROJEKTINVESTERING A/S, NORDJYSK PROJEKTADMINISTRATION A/S, NORDJYSK BYGGESELSKAB A/S, EJENDOMSSELSKABET SOFIEHØJ A/S, EJENDOMSSELSKABET NESHØJPARKEN A/S, EJENDOMSSELSKABET FRUGTPARKEN A/S, CASA ROYAL A/S, AALBORG ERHVERVSBUREAU A/S, A/S HASSERIS BYGGESELSKAB, Kulturhuset Blokhus A/S, Blokhus Træskulptur Festival A/S, Blokhus Sandskulptur Festival A/S, Blokhus Festival A/S, Blokhus Bryghus A/S, Blokhus Bryggeri A/S (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-07 fjernes Binavne: Blokhus Rock & Roll Museum A/S (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-26 tilføjes Bestyrelse: John Andersen (formand) (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-25 fjernes Bestyrelse: John Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-26 tilføjes Direktion: Rikke Charlotte Nissen (direktør) (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-26 fjernes Direktion: John Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-09 tilføjes Binavne: Blokhus Rock & Roll Museum A/S, Kulturhuset Blokhus A/S, Blokhus Træskulptur Festival A/S, Blokhus Sandskulptur Festival A/S, Blokhus Festival A/S, Blokhus Bryghus A/S, Blokhus Bryggeri A/S (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-04-08 fjernes Binavne: CASA ROYAL MANAGEMENT A/S, CASA ROYAL INVESTMENT A/S, CASA ROYAL INTERNATIONAL A/S, CASA ROYAL DEVELOPMENT A/S, CASA ROYAL DANMARK A/S (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-04-09 tilføjes Vedtægter: 2015-04-09 (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-16 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsadministration og produktudvikling samt indirekte gennem kapitalinteresser i andre selskaber at drive virksomhed med opførsel af byggeri med videresalg for øje samt hermed beslægtet virksomhed. Herudover driver selskabet restaurationsvirksomhed, samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2009-08-14 tilføjes Vedtægter: 2009-08-14 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2009-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 19, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-11-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-11-08)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 19, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2006-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2000-06-06)
Den 2006-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@hasseris-gruppen.dk (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-21 tilføjes Navne: HASSERIS GRUPPEN A/S (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2002-11-20 fjernes Navne: A/S HASSERIS BYGGESELSKAB (offentliggjort 2001-06-13)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2001-09-21 tilføjes Legale ejere: R.C.A. HOLDING A/S, M. ANDERSEN HOLDING A/S, ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2001-05-28 tilføjes Binavne: CASA ROYAL MANAGEMENT A/S, CASA ROYAL INVESTMENT A/S, CASA ROYAL INTERNATIONAL A/S, CASA ROYAL DEVELOPMENT A/S, CASA ROYAL DANMARK A/S, PRINSES JULIANA A/S, NORDJYSK PROJEKTUDVIKLING A/S, NORDJYSK PROJEKTPARTNER A/S, NORDJYSK PROJEKTINVESTERING A/S, NORDJYSK PROJEKTADMINISTRATION A/S, NORDJYSK BYGGESELSKAB A/S, EJENDOMSSELSKABET SOFIEHØJ A/S, EJENDOMSSELSKABET NESHØJPARKEN A/S, EJENDOMSSELSKABET FRUGTPARKEN A/S, CASA ROYAL A/S, AALBORG ERHVERVSBUREAU A/S, A/S HASSERIS BYGGESELSKAB, RESTAURANT PRINSES JULIANA A/S (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2001-05-07 fjernes Binavne: NORDJYSK PROJEKTUDVIKLING ApS, NORDJYSK PROJEKTINVESTERING ApS, NORDJYSK PROJEKTADMINISTRATION ApS, AALBORG ERHVERVSBUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-05-07 tilføjes Bestyrelse: John Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2001-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-07 tilføjes Navne: A/S HASSERIS BYGGESELSKAB (offentliggjort 2001-06-13)
Den 2001-05-06 fjernes Navne: NORDJYSK PROJEKTPARTNER ApS (offentliggjort 2000-06-06)
Den 2001-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-05-28)
Den 2001-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2000-06-06)
Den 2000-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 13-15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-05 tilføjes Navne: NORDJYSK PROJEKTPARTNER ApS (offentliggjort 2000-06-06)
Den 2000-05-04 fjernes Navne: AALBORG ERHVERVSBUREAU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Revisor: Finn Harlis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 13-15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-22 tilføjes Binavne: NORDJYSK PROJEKTUDVIKLING ApS, NORDJYSK PROJEKTINVESTERING ApS, NORDJYSK PROJEKTADMINISTRATION ApS, AALBORG ERHVERVSBUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Direktion: John Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-06-08)
Den 1977-12-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-22 tilføjes Navne: AALBORG ERHVERVSBUREAU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-22 tilføjes Reelle ejere: John Andersen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 1977-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Revisor: Finn Harlis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)