Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-11 tilføjes Vedtægter: 2017-12-11 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2013-12-11 fjernes Revisor: Revisionsanstalten for Fyn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavevej 5, 5800 Nyborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavevej 5, 5800 Nyborg (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavevej 5, 5800 Nyborg (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøjdenvej 4, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 tilføjes Vedtægter: 1999-10-12 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøjdenvej 4, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-11-21 tilføjes Direktion: Mogens Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-21 tilføjes Hovedbranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-11-21 tilføjes Legale ejere: Mogens Nielsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 1977-11-20 fjernes Legale ejere: Mogens Nielsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 1977-11-21 tilføjes Navne: MOGENS NIELSEN. NYBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-11-21 tilføjes Reelle ejere: Mogens Nielsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 1977-11-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 1977-11-21 tilføjes Revisor: Revisionsanstalten for Fyn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-01 tilføjes Legale ejere: Mogens Nielsen (offentliggjort 2017-11-07)