Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Dann Nielsen | 23.02.1978 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Asger Nielsen | 23.02.1978 | 14.07.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Jeppesen | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henning Haahr | 19.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Skifter | 19.03.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Stausholm | 19.03.2018 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Stausholm | 24.06.2015 | 18.03.2018 | formand |
Lene Merethe Andersen | 01.12.2006 | 19.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Verner Nielsen | 02.02.1998 | 01.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Dann Nielsen | 23.02.1978 | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Inge Ruth Nielsen | 23.02.1978 | 24.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Knud Asger Nielsen | 23.02.1978 | 02.02.1998 | bestyrelsesmedlem |