Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Vonsild | 11.07.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Regnar Nielsen | 26.04.1999 | 11.07.2014 | direktør |
Else Gurli Nielsen | 26.04.1999 | 01.05.2003 | direktør |
Torben Gade Espensen | 07.12.1977 | 26.04.1999 | direktør |
Lone Irene Espensen | 07.12.1977 | 26.04.1999 | direktør |
Niels Aage Nielsen | 07.12.1977 | 24.04.1992 | direktør |
Svend Erik Bagger | 07.12.1977 | 24.04.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Regnar Nielsen | 26.04.1999 | 10.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Else Gurli Nielsen | 26.04.1999 | 10.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torben Gade Espensen | 26.04.1999 | 01.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lone Irene Espensen | 26.04.1999 | 01.03.2004 | bestyrelsesmedlem |