Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Linneberg | 02.01.1978 | 11.06.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Starbæk Christensen | 02.01.1978 | 11.06.1991 | bestyrelse |
Arne Søndergaard Poulsen | 02.01.1978 | 11.06.1991 | bestyrelse |
Elmer Skovgaard | 02.01.1978 | 11.06.1991 | bestyrelse |
Peter Drewsen Fredsted | 02.01.1978 | 11.06.1991 | formand |
Johannes Wilco Smits | 02.01.1978 | 06.06.1990 | bestyrelse |
Andrew Jamieson | 02.01.1978 | 06.06.1990 | bestyrelse |
Jørgen Ole Rosenlund Tørsleff | 02.01.1978 | 27.06.1988 | bestyrelse |