Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsvej 7-9, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-15 fjernes Navne: DT AF 1.1.2006 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Bestyrelse: Hallbjørn Stenhaug (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Direktion: Steen Dahl Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Bestyrelse: Gitte Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 fjernes Bestyrelse: James Patrick Howaldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsvej 7-9, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsvej 7-9, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri, handel og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Navne: DT AF 1.1.2006 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 fjernes Navne: DANSK TRANSFERTRYK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-08-16 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør sammen med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Vedtægter: 2006-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2004-01-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-21 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2004-01-13)
Den 2001-12-20 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-30 tilføjes Direktion: Steen Dahl Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 fjernes Direktion: John Maar Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-25 tilføjes Bestyrelse: James Patrick Howaldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-25 tilføjes Direktion: John Maar Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-25 fjernes Direktion: Walter Henrik Blunck (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-25 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 tilføjes Direktion: Walter Henrik Blunck (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 fjernes Direktion: Jørgen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Direktion: Jørgen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 fjernes Direktion: Hallbjørn Stenhaug (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Revisor: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1/1 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-12 tilføjes Navne: DANSK TRANSFERTRYK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-11 fjernes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET NN AF 31.12. 1989 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-11 fjernes Bestyrelse: Erik Brandbye (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-11 fjernes Direktion: Arne Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-11 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 6.001.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Bestyrelse: Lennart Ricard Jønsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-25 fjernes Bestyrelse: Niels Pagter Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-25 fjernes Direktion: Finn Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-03 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB BLICHER-RETPEN & CO. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET NN AF 31.12. 1989 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-14 fjernes Navne: HAMO-MILJØ HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-14 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 fjernes Bestyrelse: Mogens Lundgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 fjernes Direktion: Ivan Birksø Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-03 tilføjes Navne: HAMO-MILJØ HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-02 fjernes Navne: MILJØ DØRE OG VINDUER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-02 fjernes Bestyrelse: Bent Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 fjernes Direktion: Bent Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 fjernes Revisor: Svend Egon Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-19 fjernes Bestyrelse: Flemming Dahl (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsvej 7-9, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-30 tilføjes Bestyrelse: Flemming Dahl (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-30 tilføjes Direktion: Bent Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-30 tilføjes Navne: MILJØ DØRE OG VINDUER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-30 tilføjes Revisor: Svend Egon Christiansen, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB BLICHER-RETPEN & CO., BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1/1 1991, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)