Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dennis Odgaard | 01.07.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leon Clausen | 11.11.2010 | 01.07.2019 | direktør |
Arne Clausen | 28.11.1977 | 01.07.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Odgaard | 01.07.2019 | 03.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kollerup Nielsen | 01.07.2019 | 03.04.2023 | formand |
Jesper Nedenskov Jørgensen | 05.07.2017 | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helena Ottilia Marott | 27.10.2006 | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Leon Clausen | 27.09.2005 | 03.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Clausen | 28.11.1977 | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anna Clausen | 28.11.1977 | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Daugaard Pedersen | 28.11.1977 | 05.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christen Kirkegaard Christensen | 28.11.1977 | 05.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Anna Clausen | 28.11.1977 | 02.01.1990 | suppleant |