Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Højstrupvej 28, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Bestyrelse: Lars Erikstrup (formand) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Binavne: KONTORKOMPAGNIET GRAVENGAARD & HINDBORG A/S (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Direktion: Lars Alkemade (direktion) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: info@kontorkompagniet.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Legale ejere: HINDBORG GROUP A/S (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Navne: CHARLES HINDBORG A/S (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-07-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-29 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-09-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-09-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højstrupvej 28, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2015-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadelmagervej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kontorforsyningsvikrsomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2013-06-05 tilføjes Navne: CHARLES HINDBORG A/S (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2013-06-04 fjernes Navne: REDOFFICE KONTORKOMPAGNIET A/S (offentliggjort 2007-01-20)
Den 2013-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2013-06-05 tilføjes Vedtægter: 2013-06-05 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2013-06-05 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Toft-Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-06 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2012-02-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadelmagervej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2011-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ibæk Strandvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kontorkompagniet.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-04 tilføjes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-05 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Toft-Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Bestyrelse: Johannes Have Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibæk Strandvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ibæk Strandvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-04-12)
Den 2006-11-28 tilføjes Navne: REDOFFICE KONTORKOMPAGNIET A/S (offentliggjort 2007-01-20)
Den 2006-11-27 fjernes Navne: KONTORKOMPAGNIET GRAVENGAARD & HINDBORG A/S (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-24 tilføjes Bestyrelse: Ole Walter Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-29 tilføjes Binavne: KONTORKOMPAGNIET GRAVENGAARD & HINDBORG A/S (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-12-15 tilføjes Legale ejere: HINDBORG GROUP A/S (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-12-15 tilføjes Navne: KONTORKOMPAGNIET GRAVENGAARD & HINDBORG A/S (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-12-14 fjernes Navne: KONTORKOMPAGNIET GRAVENGAARD & HINDBORG ApS (offentliggjort 2005-06-24)
Den 2005-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2005-11-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-30 fjernes Bestyrelse: Preben Damm-Henrichsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-20 tilføjes Bestyrelse: Preben Damm-Henrichsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Direktion: Lars Alkemade (direktion) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-06-20 fjernes Direktion: Jørgen Gravengaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Navne: KONTORKOMPAGNIET GRAVENGAARD & HINDBORG ApS (offentliggjort 2005-06-24)
Den 2005-06-19 fjernes Navne: GRAVENGAARD KONTORFORSYNING ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2005-06-20 tilføjes Revisor: MOKIA P/S, REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 fjernes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-05-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2005-05-09 fjernes Bibranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibæk Strandvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-04-12)
Den 2005-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Engvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-26 tilføjes Navne: GRAVENGAARD KONTORFORSYNING ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-11-25 fjernes Navne: JØRGEN GRAVENGAARD ApS. 7100 VEJLE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-01 tilføjes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-07-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 1977-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Engvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-11 tilføjes Bibranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-11 tilføjes Direktion: Jørgen Gravengaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-11 tilføjes Navne: JØRGEN GRAVENGAARD ApS. 7100 VEJLE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 1977-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 1977-10-11 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-24)